Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Interessenter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2024-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: post@laegerneisunds.dk (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-13 fjernes Kontaktoplysninger: majamukai@dadlnet.dk (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-04-01 tilføjes Interessenter: Mette Fjølner Dupont (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Fjølner Dupont (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-01 fjernes Reelle ejere: Dorthe Hagensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-31 fjernes Interessenter: Dorthe Hagensen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 10, 7451 Sunds (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Hjemmeside: www.lægerneisunds.dk (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Interessenter: Maja Ostersen Mukai, Dorthe Hagensen (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: majamukai@dadlnet.dk (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2021-01-01 tilføjes Navne: Lægerne i Sunds I/S (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Hagensen, Maja Ostersen Mukai (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2021-01-06)