Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 5, 8464 Galten (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 19, 8464 Galten (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mb@bangschmidt.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomsterparken 19, 8464 Galten (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2021-01-05 tilføjes Direktion: Morten Bang (direktør) (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning som virksomhedskonsulent, herunder ingeniørrådgivning, teknisk rådgivning og sparring, samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-05 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Legale ejere: Bangers Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Navne: Bang & Schmidt ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Reelle ejere: Morten Bang (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Stiftere: Bangers Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Vedtægter: 2021-01-05 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-05)