Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2020-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: BJERT HOLDING ApS. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buen 11, 6., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-29 tilføjes Legale ejere: Boet efter Irma Vestergaard (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2024-03-29 fjernes Legale ejere: Irma Vestergaard (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-29 tilføjes Direktion: Rasmus Vestergård (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Direktion: Martin Julius Klejs Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 tilføjes Direktion: Martin Julius Klejs Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2021-03-09 fjernes Direktion: Irma Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-01-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2020-10-07 tilføjes Direktion: Irma Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive handel og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Legale ejere: Irma Vestergaard (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2020-10-07 tilføjes Navne: I.V Holding ApS (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Reelle ejere: Irma Vestergaard (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Vedtægter: 2020-10-07 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-05)