Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 23, 8300 Odder (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreled 13, 8300 Odder (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreled 13, 8300 Odder (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 398, 8300 Odder (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 398, 8300 Odder (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 398, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 398, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 304, 8300 Odder (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: sort@kunstoghumor.dk (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-01-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alrøvej 304, 8300 Odder (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Binavne: Kunst Kultur & Kartofler ApS (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Hanne Thorsted Ovesen (direktør) (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Thorsted & Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Navne: Thorsted & Nielsen ApS (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Thorsted Ovesen, Lene Nielsen Henriksen (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Stiftere: Thorsted & Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-02)