Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 55, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-20 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Kontaktoplysninger: brian@lindbladgroup.dk (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Legale ejere: Rene Holk Svendsen (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Navne: Qualis ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Reelle ejere: Rene Holk Svendsen (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Stiftere: RING ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-09 fjernes Direktion: Rene Holk Svendsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-11 Statstidende Dekret
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Rene Holk Svendsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2021-11-01 fjernes Direktion: Brian Kepp Lindblad (direktør) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Rene Holk Svendsen (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2021-11-01 fjernes Legale ejere: RING ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Rene Holk Svendsen (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2021-11-01 fjernes Reelle ejere: Brian Kepp Lindblad (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 55, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Direktion: Brian Kepp Lindblad (direktør) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve drift af Tømrer- og Snedkervirksomhed. (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-20 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Kontaktoplysninger: brian@lindbladgroup.dk (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Legale ejere: RING ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-12-20 tilføjes Navne: Qualis ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Reelle ejere: Brian Kepp Lindblad (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2020-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Stiftere: RING ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af een direktør (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-12-20 tilføjes Vedtægter: 2020-12-20 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2020-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-13)