Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 25, 4450 Jyderup (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 25, 4450 Jyderup (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-12-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 25, 4450 Jyderup (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-09-23 tilføjes Direktion: Christian Bjerre Kusk (direktør) (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Legale ejere: Bjerre Kusk Holding Aps (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Navne: Kusk Invest ApS (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Reelle ejere: Christian Bjerre Kusk (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Vedtægter: 2020-09-23 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-28)