Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementar 06.07.2022 ApS. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2020-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet 06.07.2022 P/S. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2021-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Arne Aksel 2.0 ApS. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2023-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 28, st. tv., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-23 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: Viktor Gabel Nørgaard (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Navne: VGN Holding ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Viktor Gabel Nørgaard (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Stiftere: Mette Gade (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-10-15 Statstidende Dekret
Den 2022-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-10 fjernes Direktion: Viktor Gabel Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 28, st. tv., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 24, 1., 2200 København N (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2020-12-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2020-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 24, 1., 2200 København N (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-12-23 tilføjes Direktion: Viktor Gabel Nørgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-10)
Den 2020-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt udøve virksomhed med investering, handel og service, samt hermed beslægtet virksomhed, samt investering i selskaber og/eller immaterielle rettigheder, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-23 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Legale ejere: Viktor Gabel Nørgaard (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Navne: VGN Holding ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Reelle ejere: Viktor Gabel Nørgaard (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Stiftere: Mette Gade (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-12-23 tilføjes Vedtægter: 2020-12-23 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)