Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Hjemmeside | Vedtægter | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 fjernes Direktion: René Clausen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 18, 1., 8680 Ry (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 tilføjes Binavne: Lyskiosk Aps, Jet Eye Productions Aps (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 tilføjes Hjemmeside: www.lysoghyggekiosk.dk (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Mejse Eva Damsø Jeppesen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: René Clausen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Mejse Eva Damsø Jeppesen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2022-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Husrækken 2, 8350 Hundslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@lysoghygge.com (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husrækken 2, 8350 Hundslund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-23 tilføjes Direktion: René Clausen (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2020-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med indretning og rumdesign samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-23 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Legale ejere: Hygge Holding ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Navne: Højskolen for Lys & Hygge ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Reelle ejere: Mejse Eva Damsø Jeppesen, René Clausen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2020-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Stiftere: Hygge Holding ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Vedtægter: 2020-12-23 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-23)