Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-25 tilføjes Vedtægter: 2022-12-25 (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-12-24 fjernes Binavne: MIndWize ApS, CFO Rådgivning ApS, CFO Advice ApS (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2021-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: UNIQ Advice ApS. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2022-06-15 tilføjes Binavne: CFO Rådgivning ApS, CFO Advice ApS (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-06-14 fjernes Binavne: Spiica Holding ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Vedtægter: 2022-06-15 (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2022-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-15 tilføjes Binavne: MIndWize ApS (offentliggjort 2022-12-25)
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2020-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronosvej 83, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Binavne: Spiica Holding ApS, Spiica Rådgivning ApS, Spiica Advice ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2020-12-22 tilføjes Direktion: Hanne Juul (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er konsulentydelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-22 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: hanne@juul.mail.dk (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: Hanne Juul (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Navne: Spiica ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Hanne Juul (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Stiftere: Hanne Juul (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-23)