Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 1., 1256 København K (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 11, 2. th., 1708 København V (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DrapesJust ApS. (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2021-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Legal.ai ApS. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Legal.ai ApS. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksgade 11, 2. th., 1708 København V (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2020-12-10 tilføjes Direktion: Lars Nelson (direktør) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber, samt andre dertil relaterede aktiviteter. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Legale ejere: Lars Nelson (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Navne: LN management and holding ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Nelson (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Stiftere: Lars Nelson (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-22)