Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergvej 10, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 1, 2450 København SV (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Direktion: Benjamin Lantau Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Direktion: Morten Gjerløv Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Vedtægter: 2022-11-23 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-15 tilføjes Legale ejere: Lantau Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-15 fjernes Legale ejere: TDC Holding A/S (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-15 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Lantau Petersen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2021-06-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-12-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 1, 2450 København SV (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Direktion: Morten Gjerløv Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udvikling og drift af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-22 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: TDC Holding A/S (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Ellegårdvej 23A ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2020-12-22 tilføjes Stiftere: TDC Holding A/S (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-22)