Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-15 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 9, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Meklenborggade 4, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meklenborggade 4, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: St.St. Blichers Gade 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ah.hulgaard@gmail.com (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: St.St. Blichers Gade 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-12-22 tilføjes Binavne: Wuza ApS, Eeyore ApS, Daller ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Direktion: Andreas Hulgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-22 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: Andreas Hulgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Navne: AH Investering ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Andreas Hulgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Stiftere: Andreas Hulgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-22)