Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Byriel | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Elsebeth Gutheil Stoker | 01.11.2021 | 01.10.2022 | direktør |
Ole Byriel | 21.12.2020 | 31.10.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nemanja Stankovic | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Haugstrup Hommelhoff | 01.11.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Lilholt | 21.12.2020 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Skovbjerg Hansen | 21.12.2020 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Byriel | 21.12.2020 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |