Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 88.888,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Vandfoss Holding ApS, VD Rose Holding ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Thomas Vandfoss Holding ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Vandfoss Holding ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Søren Helm Holding ApS (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Søren Helm (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Thomas Vandfoss Holding ApS (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-05-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Vandfoss Holding ApS, Søren Helm Holding ApS (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-05-15 fjernes Legale ejere: Thomas Vandfoss Holding ApS (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2022-05-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Viggo Vandfoss, Søren Helm (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-05-15 fjernes Reelle ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2022-05-16 tilføjes Vedtægter: 2022-05-16 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-23 tilføjes Legale ejere: Thomas Vandfoss Holding ApS (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2021-08-23 fjernes Legale ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udbyhøjvej 83, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kromvej 24, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 tilføjes Binavne: Nybolig Kronjylland - Randers ApS, Nybolig Bjerringbro ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-11 tilføjes Navne: Nybolig Kronjylland - Randers og Bjerringbro ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-10 fjernes Navne: Thomas Vandfoss ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-11 tilføjes Vedtægter: 2021-01-11 (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2020-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kromvej 24, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-22 tilføjes Direktion: Thomas Viggo Vandfoss (direktør) (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsformidling samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-22 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-12-22 tilføjes Navne: Thomas Vandfoss ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Stiftere: Thomas Viggo Vandfoss (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-22)