Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 316, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 316, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2020-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 11-11-2020 Consult ApS. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvænget 316, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørhønevej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-04 tilføjes Revisor: REVISORKOMPAGNIET GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2022-04-04 fjernes Revisor: REV OG RÅD ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørhønevej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2020-12-10 tilføjes Direktion: Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch (direktør) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: scanbizz@gmail.com (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Legale ejere: Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Navne: 11-11-2020 Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Reelle ejere: Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2020-12-10 tilføjes Revisor: REV OG RÅD ApS (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2020-12-10 tilføjes Stiftere: Frederik Bengt Nicholas Hans Steuch (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-21)