Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Kapital | ||||
Legale ejere | Formål | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Joachim Kølpin Fredholm (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2021-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kitchenswaps ApS. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Rasmussensvej 4, 3360 Liseleje (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 16, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 42.553,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-11-26 tilføjes Legale ejere: Antler Europe Fund I AB (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nakskovvej 16, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: Emma Frederike den Hond (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: Beyond Venturing ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Navne: Kitchenswaps ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Reelle ejere: Emma Frederike den Hond (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-17 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-18 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Direktion: Joachim Kølpin Fredholm (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2020-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-21 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-17 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-21 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-17 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-21 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@kitchenswaps.com (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-21 tilføjes Legale ejere: Joachim Kølpin Fredholm (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-12-21 tilføjes Reelle ejere: Joachim Kølpin Fredholm (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-12-20 fjernes Reelle ejere: Joachim Kølpin Fredholm (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-12-18 tilføjes Reelle ejere: Joachim Kølpin Fredholm (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Binavne: Swappers ApS, Swapkitchen ApS, Kitchenswaps København Aps, Kitchenswappers ApS, Kitchenswap Aps (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at etablere en unik online platform indenfor restaurantions branchen. Kitchenswaps bygger på de grundlæggende værdier indenfor deleøkomomien og agerer dermed som bindeled mellem ejererne af kommercielle køkkener med lav udnyttelsesgrad og de selvstændige madproducenter, som enten ønsker at starte eller udvide deres forretning via kort eller langtids lejekontrakter. (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Hjemmeside: www.kitchenswaps.com (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Navne: Kitchenswaps ApS (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-17 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-18 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Stiftere: Joachim Kølpin Fredholm (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Joachim Kølpin Fredholm. (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-21)