Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegedalsparken 16, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Direktion: Marius Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-18 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Legale ejere: Marius Nørgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Navne: Marius N. Holding ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Reelle ejere: Marius Nørgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Stiftere: Marius Nørgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegedalsparken 16, 9500 Hobro (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Direktion: Marius Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-18 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: Marius Nørgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Navne: Marius N. Holding ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Reelle ejere: Marius Nørgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Stiftere: Marius Nørgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)