Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-12 tilføjes Legale ejere: Jimmy Aaen, Randi Kvist Ringling, JØRGEN TROELSEN HOLDING ApS, Lis Nyholm Bruun (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-08-11 fjernes Legale ejere: Jimmy Aaen, Randi Kvist Ringling, JØRGEN TROELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-08-12 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Aaen, Randi Kvist Ringling (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-08-11 fjernes Reelle ejere: Jimmy Aaen, Randi Kvist Ringling (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-03-05 tilføjes Reelle ejere: Inger Troelsen (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-03-05 fjernes Reelle ejere: Christen Jørgen Troelsen (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-03-05 fjernes Bestyrelse: Christen Jørgen Troelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2021-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gravene 20, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 21, 7800 Skive (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 21, 7800 Skive (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Bestyrelse: Christen Jørgen Troelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2020-12-17 tilføjes Direktion: Jimmy Aaen (direktør) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge lædervarer og boligtilbehør via internet butik samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Hovedbranche: Boligtekstilforretninger (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: Christen Jørgen Troelsen, Jimmy Aaen, Randi Kvist Ringling, JØRGEN TROELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Christen Jørgen Troelsen (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-17 tilføjes Navne: MakVærket ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Reelle ejere: Christen Jørgen Troelsen, Jimmy Aaen, Randi Kvist Ringling (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Stiftere: Randi Kvist Ringling, Jimmy Aaen, Christen Jørgen Troelsen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-21)