Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiilsvej 26, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 4, 2. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2020-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: RESTAURANT JA A/S. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RESTAURANT JA A/S. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2024-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 4, 2. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Støberigården 5, 1. 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Støberigården 5, 1. 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-16 tilføjes Direktion: Emil Schanni Andreasen (direktør) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-16 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Legale ejere: Emil Schanni Andreasen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Navne: Schanni Holding ApS (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Reelle ejere: Emil Schanni Andreasen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2020-12-16 tilføjes Stiftere: Emil Schanni Andreasen (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-21)