Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Binavne | Kapital | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Hjemmeside | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Vedtægter: 2024-09-23 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Vedtægter: 2024-05-31 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-04-04 tilføjes Binavne: Dreem.ai ApS (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 2.830.949,30 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-22 tilføjes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-21 fjernes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-22 tilføjes Vedtægter: 2024-03-22 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 43, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 45, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-18 tilføjes Bestyrelse: Jacob Arup Bratting Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Estrup Green (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.777.717,74 (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-07-18 tilføjes Legale ejere: TEJS DINDLER RASMUSSEN HOLDING ApS, THOMAS KRAGELUND HOLDING ApS, Hearst Strategies, Inc., Danmarks Eksport- og Investeringsfond, byFounders VC Fund II K/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-17 fjernes Legale ejere: TEJS DINDLER RASMUSSEN HOLDING ApS, THOMAS KRAGELUND HOLDING ApS, byFounders VC Fund II K/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-18 tilføjes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-07-17 fjernes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-18 tilføjes Vedtægter: 2023-07-18 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 45, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 45, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 tilføjes Vedtægter: 2023-04-28 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 45, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 45, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-01-20 tilføjes Bestyrelse: Christian Lynge Hjorth (formand) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-01-19 fjernes Bestyrelse: Tejs Dindler Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-01-20 tilføjes Vedtægter: 2023-01-20 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.324.524,74 (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-10-24 tilføjes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-10-23 fjernes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-10-24 tilføjes Vedtægter: 2022-10-24 (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-09-26 tilføjes Vedtægter: 2022-09-26 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.285.950,71 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-07-08 tilføjes Legale ejere: byFounders VC Fund II K/S (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-07-08 tilføjes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-07-07 fjernes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-08 tilføjes Vedtægter: 2022-07-08 (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Tejs Dindler Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-05-10 tilføjes Vedtægter: 2022-05-10 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-03-28 tilføjes Hjemmeside: https://www.creativeforce.io/ (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Thomas Gjedbo Kragelund (direktør) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Thomas Ladefoged (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Legale ejere: TEJS DINDLER RASMUSSEN HOLDING ApS, THOMAS KRAGELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: PIXELZ ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Reelle ejere: Tejs Dindler Rasmussen, Thomas Gjedbo Kragelund (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 45, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Direktion: Thomas Ladefoged (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er al handel og udarbejdelse af programmer m.v. indenfor IT Software og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Legale ejere: PIXELZ ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-12-11 tilføjes Navne: Creative Force ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2020-12-11 tilføjes Stiftere: PIXELZ ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-18)