Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 37, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Direktion: Bo Holm-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-28 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@zoffmannholm.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Legale ejere: Bo Holm-Nielsen, Mikkel Zoffmann Jessen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Navne: Zoffmannholm Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Reelle ejere: Bo Holm-Nielsen, Mikkel Zoffmann Jessen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Stiftere: Mikkel Zoffmann Jessen, Bo Holm-Nielsen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 37, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Direktion: Bo Holm-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-28 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@zoffmannholm.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Legale ejere: Bo Holm-Nielsen, Mikkel Zoffmann Jessen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Navne: Zoffmannholm Holding ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Reelle ejere: Bo Holm-Nielsen, Mikkel Zoffmann Jessen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Stiftere: Mikkel Zoffmann Jessen, Bo Holm-Nielsen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Vedtægter: 2020-11-28 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-04)