Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Geislers Vej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-12 tilføjes Vedtægter: 2021-03-12 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunehøjparken 2, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunehøjparken 2, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-17 tilføjes Direktion: Jesper Juul (direktør) (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførsel og salg af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: JS Group Holding ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Navne: Ole Geislers Vej ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Juul, David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Stiftere: JS Group Holding ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-17)