Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-20 tilføjes Direktion: Lise Lotte Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-20 tilføjes Vedtægter: 2023-09-20 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NUP A/S. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Vinovida ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vinovida ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2022-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scandinavisk Boligindretning ApS. (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egekrattet 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Direktion: Kim Michael Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: Kim Michael Hansen (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Navne: Kim Michael Hansen Holding ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Reelle ejere: Kim Michael Hansen (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Stiftere: Kim Michael Hansen (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-17)