Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Hipperson | 26.04.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Richard Jenkinson | 28.07.2023 | 26.04.2024 | direktør |
Kevin Matthew Hanley | 01.05.2023 | 26.04.2024 | adm. dir |
Niall Ormonde Nagar McConnell | 01.05.2023 | 28.07.2023 | direktør |
Niall Ormonde Nagar McConnell | 16.12.2020 | 30.04.2023 | adm. dir |
James Alistair Sullivan | 16.12.2020 | 28.04.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claire Elizabeth Hedges | 07.06.2024 | næstformand |
Mark Hipperson | 16.12.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Jacques De Maximoff James | 18.04.2023 | 10.05.2024 | næstformand |
Michael Hughes | 16.12.2020 | 15.12.2022 | næstformand |