Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | Revisor | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Bestyrelse: Claus Molbech Bendtsen (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vølundsgade 31 ApS. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-05-13 tilføjes Legale ejere: MMCE HoldCo ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-13 fjernes Legale ejere: Maigaard & Molbech Core Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-05-06 tilføjes Vedtægter: 2021-05-06 (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfehøjen 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfehøjen 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Alfehøjen 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alfehøjen 7, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-30 tilføjes Direktion: Thomas Daniel Dam Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Direktion: Jacob Ludvig Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-02 tilføjes Direktion: Jacob Ludvig Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Legale ejere: Maigaard & Molbech Core Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: PROJEKTEJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-02 tilføjes Legale ejere: PROJEKTEJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Reelle ejere: Claus Molbech Bendtsen, Bertel David Maigaard (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Jacob Ludvig Christoffersen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-02 tilføjes Reelle ejere: Jacob Ludvig Christoffersen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-02 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og drive fast ejendom igennem datterselskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-02 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Navne: Vølundsgade 31 Holding ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Stiftere: PROJEKTEJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2020-12-02 tilføjes Vedtægter: 2020-12-02 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-16)