Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymarksvej 13, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 5, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klik Data ApS. (offentliggjort 2021-08-09)
Den 2020-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arresøvej 5, 7200 Grindsted (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-12-15 tilføjes Direktion: Uffe René Iversen (direktør) (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i tilknyttede og associerede virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-15 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: Uffe René Iversen (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Navne: Iversen Holding Grindsted ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Reelle ejere: Uffe René Iversen (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Stiftere: Uffe René Iversen (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-16)