Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-27 tilføjes Direktion: Patrick Jan Kuklinski (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-27 fjernes Direktion: Jesper Michael Scheuer Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-27 tilføjes Vedtægter: 2024-05-27 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-27 fjernes Bestyrelse: Rasmus Juul-Nyholm (formand) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2020-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Wise Home A/S. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Wise Home Holding A/S. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wise Home Holding A/S. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500.000,00 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-04-21 tilføjes Vedtægter: 2023-04-21 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2022-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.300.000,00 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-11-28 tilføjes Vedtægter: 2022-11-28 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.200.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-12-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Juul-Nyholm (formand) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2020-12-14 tilføjes Direktion: Jesper Michael Scheuer Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2020-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i virksomheder, der er direkte eller indirekte relateret til property technology. (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-14 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@cobblestone.dk (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: Cobblestone A/S, PINAR HOLDING ApS, JESPER SCHEUER ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Navne: Cobblestone Venture Capital ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Juul-Nyholm (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Stiftere: PINAR HOLDING ApS, JESPER SCHEUER ApS, Cobblestone A/S (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2020-12-14 tilføjes Vedtægter: 2020-12-14 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-16)