Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Kock | 22.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johannes Nissen Falbert | 01.12.2022 | 22.12.2023 | direktør |
Lars Svensen | 08.06.2021 | 01.12.2022 | direktør |
Ole Kristian Roed Jensen | 08.06.2021 | 01.12.2022 | direktør |
Stefan Boll Johansen | 09.12.2020 | 08.06.2021 | direktør |
Thomas Cramer-Thygesen | 09.12.2020 | 08.06.2021 | direktør |