Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 tilføjes Revisor: Revision 360 Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-15 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Direktion: John Borup Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-14 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Legale ejere: CERVOGRUPPEN ApS, J.J. VÆRDIPAPIRER OG EJENDOMME ApS, Rasmus Borup Demant Holding ApS, Emilie Borup Preuss Holding ApS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Navne: Cervo Seniorboliger Ribe ApS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Reelle ejere: John Borup Jacobsen (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-12-14 tilføjes Stiftere: Rasmus Borup Demant Holding ApS, J.J. VÆRDIPAPIRER OG EJENDOMME ApS, Emilie Borup Preuss Holding ApS, CERVOGRUPPEN ApS (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Vedtægter: 2020-12-14 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-15)