Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software til analyse af finansielle markeder, at udøve konsulentvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-01-01 tilføjes Vedtægter: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tullinsgade 6, st. tv., 1618 København V (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Direktion: Jens Axel Sø (direktør) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, at udøve konsulentvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Legale ejere: Jens Axel Sø (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Navne: Cream ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Reelle ejere: Jens Axel Sø (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Stiftere: Jens Axel Sø (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-14)