Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Reelle ejere | Binavne | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Legale ejere | Hjemmeside | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-13 tilføjes Revisor: Danica Godkendt Revisionsfirma ApS (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-20 tilføjes Direktion: Abdolla Abou Hachim (direktør) (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-04-27 tilføjes Reelle ejere: Abdolla Abou Hachim (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-04-27 fjernes Reelle ejere: Michal Tomasz Kaminski, Jonas Vangekjær Jensen (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-04-26 fjernes Reelle ejere: Abdolla Abou Hachim (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-04-27 fjernes Direktion: Jonas Vangekjær Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-03-15 tilføjes Binavne: DKV ApS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 tilføjes Vedtægter: 2023-03-14 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-11-17 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S, Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-11-17 fjernes Revisor: Danica Godkendt Revisionsfirma ApS (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-01 tilføjes Vedtægter: 2022-04-01 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-03-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-29 tilføjes Revisor: Danica Godkendt Revisionsfirma ApS (offentliggjort 2022-11-20)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Jonas Vangekjær Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-03-01 fjernes Direktion: Michal Tomasz Kaminski (direktør) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-06 tilføjes Legale ejere: DK Vikarservice Holding ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-06 fjernes Legale ejere: Kaminski Holding ApS, Investeringsselskabet af 20.02.2020 ApS, LE GANCE Holding ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: Kaminski Holding ApS, Investeringsselskabet af 20.02.2020 ApS, LE GANCE Holding ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Abdolla Abou Hachim, Michal Tomasz Kaminski, Jonas Vangekjær Jensen (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2021-01-31 fjernes Legale ejere: Kaminski Holding ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 fjernes Reelle ejere: Michal Tomasz Kaminski (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Hjemmeside: www.dkvikarservice.dk (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kochsgade 31, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-11 tilføjes Direktion: Michal Tomasz Kaminski (direktør) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikarservicevirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dkvikarservice.dk (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Legale ejere: Kaminski Holding ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-11 tilføjes Navne: DK Vikarservice ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Reelle ejere: Michal Tomasz Kaminski (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2020-12-11 tilføjes Stiftere: Michal Tomasz Kaminski (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)