Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annalyst 36, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Direktion: Andreas Harboe Bentzen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-04-30 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Legale ejere: Andreas Harboe Bentzen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Navne: AHB Holding 2020 ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Reelle ejere: Andreas Harboe Bentzen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Stiftere: Andreas Harboe Bentzen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-14)