Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jens Storm Stausholm | 06.01.2021 | 11.06.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Jens Bjørnstad Stausholm | 10.12.2020 | 06.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
119 ApS (CVR 40648941) | NORMAL | 16.12.2020 | 20,00-24,99% | 0,00-4,99% |