Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BANG & BEENFELDT A/S. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2022-05-04 tilføjes Legale ejere: Familieselskabet BOH ApS (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 fjernes Legale ejere: ANDERS BANG OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-03-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-03-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Familieselskabet BWH ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 fjernes Legale ejere: BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-11-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2021-11-16 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-06 tilføjes Legale ejere: B&B FINANS APS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-05 fjernes Legale ejere: B&B FINANS APS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-12-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Midtgaard (formand) (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Direktion: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (direktør) (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 fjernes Direktion: Christian Møller Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Direktion: Christian Møller Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: B&B FINANS APS, BOHN-WILLEBERG HOLDING ApS, ANDERS BANG OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: B&B FINANS APS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Legale ejere: B&B FINANS APS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Navne: BE-BB HOLDING APS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Navne: BLUE EQUITY HOLDING XI APS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Navne: BLUE EQUITY HOLDING XI APS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Reelle ejere: Claes Bohn-Willeberg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Claes Bohn-Willeberg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage formueanbringelser. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-12-11 tilføjes Stiftere: B&B FINANS APS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-14)