Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granbakken 7, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Bestyrelse: Frede Clausen (formand) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Direktion: Frede Clausen (direktør) (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Legale ejere: Lasse Duhn Schmidt Clausen, Camilla Duhn Clausen, FREDE CLAUSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: Clausen Holding Aalborg ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Reelle ejere: Lasse Duhn Schmidt Clausen, Camilla Duhn Clausen, Frede Clausen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Stiftere: Lasse Duhn Schmidt Clausen, FREDE CLAUSEN HOLDING ApS, Camilla Duhn Clausen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-14)