Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Legale ejere | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenbakken 62, 6100 Haderslev (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 24, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jrpetz@gmail.com (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Kontaktoplysninger: jrp@thecommercialadvisers.com (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-28 tilføjes Legale ejere: Petz Holding ApS (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-01-28 fjernes Legale ejere: Jacob Raffnsøe Petz (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 24, 5230 Odense M (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jrp@thecommercialadvisers.com (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2022-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: jrpetz@gmail.com (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 24, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jrpetz@gmail.com (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 24, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-11 tilføjes Direktion: Jacob Raffnsøe Petz (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere konsulentydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-11 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Legale ejere: Jacob Raffnsøe Petz (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2020-12-11 tilføjes Navne: The Commercial Advisers ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Reelle ejere: Jacob Raffnsøe Petz (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Stiftere: Jacob Raffnsøe Petz (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)