Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 tilføjes Legale ejere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: L Strømfeldt Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-29 fjernes Legale ejere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 tilføjes Reelle ejere: Maria Søndergaard-Nielsen, Nils Bløcher-Hansen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-29 fjernes Reelle ejere: Maria Søndergaard-Nielsen, Nils Bløcher-Hansen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-30 fjernes Direktion: Lee Strømfeldt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-12 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandallé 104, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tretommerparken 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-06-30 tilføjes Direktion: Theis Knakkegaard (direktør) (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-30 tilføjes Vedtægter: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-01 tilføjes Legale ejere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS, Knald Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Reelle ejere: Maria Søndergaard-Nielsen, Nils Bløcher-Hansen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-05-31 fjernes Legale ejere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Maria Søndergaard-Nielsen, Nils Bløcher-Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Direktion: Lee Strømfeldt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS, L Strømfeldt Holding ApS (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2021-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tretommerparken 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2020-12-09 tilføjes Binavne: Silkeborg Klatrepark ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Direktion: Maria Søndergaard-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som klatrepark, forlystelsesvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Hovedbranche: Forlystelsesparker o.l. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Legale ejere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: Klatreparken Silkeborg ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Reelle ejere: Maria Søndergaard-Nielsen, Nils Bløcher-Hansen (offentliggjort 2023-07-07)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2020-12-09 tilføjes Stiftere: BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)