Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Navne: Abode Enterprises ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Navne: Facne Design Studio ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-27 tilføjes Vedtægter: 2023-11-27 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olufsvej 29, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 39, st., 1414 København K (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 39, st., 1414 København K (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2020-12-09 tilføjes Direktion: Mathilde Witt Mølholm (direktør) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er industriel design og produktdesign samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Legale ejere: MWM Holding ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: Facne Design Studio ApS (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2020-12-09 tilføjes Reelle ejere: Mathilde Witt Mølholm (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Stiftere: MWM Holding ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-10)