Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Andreas Antoniades | 08.12.2020 | |
Anne Støtt Hansen | 08.12.2020 | |
Claudia Elisabeth Sønderskov Mathiasen | 08.12.2020 | |
Dines Benned Jensen | 08.12.2020 | |
Finn Henrik Träff | 08.12.2020 | |
Iben Mai Winsløw | 08.12.2020 | |
Trine Bøgelund-Kjær | 08.12.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Nørkær Hansen | 01.01.2024 | 01.01.2024 | 10,00-14,99% | 0,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Winsløw Advokatpartnerselskab (CVR 41933844) | NORMAL | 01.01.2024 | 27.03.2024 | 10,00-14,99% | 0,00-4,99% |
Winsløw Advokatpartnerselskab (CVR 41933844) | NORMAL | 08.12.2020 | 31.12.2023 | 20,00-24,99% | 0,00-4,99% |