Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balsbyvej 13, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2024-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Silas Nielsens Vej 22, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SERVICE GROUP ESBJERG ApS. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2021-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SGE Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SERVICE GROUP ESBJERG ApS. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Silas Nielsens Vej 22, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2020-12-09 tilføjes Direktion: Frederik Grumsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt at foretage investering og kapitalanbringelser og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Legale ejere: Frederik Grumsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: Grumsen Byg Holding ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Reelle ejere: Frederik Grumsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Stiftere: Frederik Grumsen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-10)