Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-17 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-17 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mernild Byg A/S. (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 tilføjes Legale ejere: Emma Nielsen Mernild, Gustav Nielsen Mernild (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-04 fjernes Legale ejere: Henrik Mernild (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-12-11 tilføjes Legale ejere: H. Mernild Invest ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-09 tilføjes Legale ejere: Henrik Mernild (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bytoften 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Direktion: Henrik Mernild (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier i datterselskabet Mernild Byg ApS, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Navne: H. Mernild Holding ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Mernild (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2020-12-09 tilføjes Stiftere: Henrik Mernild (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-10)