Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kona ManCo 3.4 ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvænget 9, 7400 Herning (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Direktion: Kasper Foged Veng (direktør) (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-04 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Legale ejere: Kasper Foged Veng (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Navne: TR1ZZ ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Reelle ejere: Kasper Foged Veng (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Stiftere: Kasper Foged Veng (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-09)