Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
spedition walz gmbh | 02.12.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
spedition walz gmbh | 31.05.2021 | 01.08.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Margit Walz | 28.12.2020 | 31.05.2021 | 100,00% | 100,00 % |
spedition walz gmbh | 02.12.2020 | 28.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |