Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Legale ejere: Ibrahim Abdullatif Kak (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-01 fjernes Legale ejere: Rimas Holding ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbyvej 52, 8464 Galten (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Direktion: Ibrahim Abdullatif Kak (direktør) (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed som godsvognmand samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-04 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Legale ejere: Rimas Holding ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2020-12-04 tilføjes Navne: KAK Logistik ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Reelle ejere: Ibrahim Abdullatif Kak (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Stiftere: Rimas Holding ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Vedtægter: 2020-12-04 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-09)