Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Revisor | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Regnskabs år | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-05-06 fjernes Direktion: Flemming Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-04-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-18 tilføjes Direktion: Flemming Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-04-18 fjernes Direktion: Kristoffer Broch Møller (direktør) (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, st., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kirstine@comparo.dk (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2022-01-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-28 tilføjes Vedtægter: 2021-12-28 (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-12-28 fjernes Bestyrelse: Michael Søren Bak (formand) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Flemming Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-09-16 fjernes Bestyrelse: Jannik Cuthbert Mehlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-16 tilføjes Direktion: Kristoffer Broch Møller (direktør) (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2021-09-16 fjernes Direktion: Jannik Cuthbert Mehlsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Søren Bak, Flemming Kristensen (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Jannik Cuthbert Mehlsen (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Michael Søren Bak (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-25 tilføjes Vedtægter: 2021-05-25 (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2020-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 157, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2020-11-26 tilføjes Bestyrelse: Jannik Cuthbert Mehlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-11-26 tilføjes Direktion: Jannik Cuthbert Mehlsen (direktør) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2020-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle kundespecifikt software, hjemmeside og app. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-11-26 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-11-26 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Legale ejere: JMK Technology Holding ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Navne: Comparo ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Reelle ejere: Michael Søren Bak, Jannik Cuthbert Mehlsen, Kristoffer Broch Møller (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2020-11-26 tilføjes Stiftere: JMK Technology Holding ApS (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-02)
Den 2020-11-26 tilføjes Vedtægter: 2020-11-26 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)