Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Hommelhoff (formand) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-01 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (formand) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (formand) (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Per Lilholt (formand) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-31 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: DOMIS HOLDING A/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: SYLBÆK K/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-07 tilføjes Navne: DOMIS Forsvarsakademiet A/S (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-06 fjernes Navne: DOMIS Forsvarsakademiet P/S (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-07 tilføjes Vedtægter: 2021-06-07 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-06-06 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-08 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2020-12-07 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Gutheil Stoker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-12-07 tilføjes Direktion: John Skovbjerg Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er som næringsdrivende med køb og salg samt udleje af fast ejendom at eje, udleje, udvikle og videresælge ejendommene beliggende Sylbækvej 10 og Sylbækvej 44L, 8230 Åbyhøj. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-12-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Legale ejere: SYLBÆK K/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-12-07 tilføjes Navne: DOMIS Forsvarsakademiet P/S (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-12-07 tilføjes Reelle ejere: Kathrine Hommelhoff, Andreas Haugstrup Hommelhoff, Nicolai Hommelhoff, Claus Harald Hommelhoff (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Stiftere: SYLBÆK K/S (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 tilføjes Vedtægter: 2020-12-07 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-09)