Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AIP He Dreiht CIV Holding ApS. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2024-01-25 tilføjes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-24 fjernes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-25 tilføjes Vedtægter: 2024-01-25 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-02-27 fjernes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-10-10 tilføjes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-10-09 fjernes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-08-22 fjernes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-07-11 tilføjes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-07-10 fjernes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-11 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-07-10 fjernes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-01-30 fjernes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-01-17 tilføjes Vedtægter: 2022-01-17 (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-10-15 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-10-14 fjernes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-08-19 tilføjes Legale ejere: 2020 Holding ApS, Fairbourne ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2021-08-18 fjernes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-08-18 fjernes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-09 tilføjes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-08 fjernes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-09 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-08 fjernes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-09 tilføjes Vedtægter: 2021-07-09 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-21 tilføjes Vedtægter: 2021-05-21 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-06-06)
Den 2021-04-29 fjernes Legale ejere: Nord Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-12-31 tilføjes Vedtægter: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-08 tilføjes Vedtægter: 2020-12-08 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 tilføjes Legale ejere: Nord Holding 2020 ApS, 2020 Holding ApS, PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, Bornø AIP Holding ApS, Twin AIP Holding ApS, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-08 tilføjes Legale ejere: 2020 Holding ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-12-15 fjernes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-08 tilføjes Reelle ejere: Kasper Hansen (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-12-08 tilføjes Direktion: AIP CIV Komplementar ApS (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i aktiver og selskaber, herunder infrastrukturaktiver og aktiver med tilsvarende karakteristika, og på anden vis udøve investeringsvirksomhed til gavn for kommanditisterne. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-08 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Interessenter: AIP CIV Komplementar ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Navne: AIP II CIV 4 K/S (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)