Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Preben Clausager Toft | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lind Rathcke | 10.11.2021 | formand |
Jette Frydenlund Jørgensen | 15.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Hjulmand Christensen | 07.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Hjulmand | 15.10.2021 | 10.11.2021 | formand |
Jarl Thorbjørn Kristensen | 07.12.2020 | 15.10.2021 | formand |
Lone Hjulmand | 07.12.2020 | 14.10.2021 | bestyrelsesmedlem |