Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 6, 1., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2020-12-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tietgen Advisory K/S. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 fjernes Direktion: Karsten Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-01-28 tilføjes Legale ejere: Four Circles ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-01-28 fjernes Legale ejere: Karsten Poulsen (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2020-12-03 tilføjes Direktion: Karsten Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Tietgen Advisory K/S samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-03 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: Karsten Poulsen, Stig Lachenmeier Holding ApS, EMKA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-12-03 tilføjes Navne: TA Komplementar ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Jesper Wadum Nielsen, Karsten Poulsen, Stig Madsen Lachenmeier (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Stiftere: Stig Lachenmeier Holding ApS, Karsten Poulsen, EMKA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Vedtægter: 2020-12-03 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)