Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Direktion: Christian Bach Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Legale ejere: N 11 Invest ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Navne: Bacco's Viborg ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Reelle ejere: Kim Bach Thomsen, Christian Bach Thomsen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Stiftere: N 11 Invest ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Nicolaj Krog Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Nicolaj Just Weddum Krog (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 7, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2022-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-15 tilføjes Legale ejere: Nicolaj Krog Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-11-15 tilføjes Reelle ejere: Nicolaj Just Weddum Krog (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2021-04-16 tilføjes Direktion: Christian Bach Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-04-16 fjernes Direktion: Kim Bach Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2021-01-05 tilføjes Vedtægter: 2021-01-05 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Kim Bach Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurant og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-12-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: N 11 Invest ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: Bacco's Viborg ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Bach Thomsen, Christian Bach Thomsen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-01 tilføjes Stiftere: N 11 Invest ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2020-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-25)